Nebentätigkeit | Kunde / Organisation Absteigend sortieren | Erfassungsdatum | Interval | Einkommen |
---|---|---|---|---|
Mitglied des Beirates (bis 31.12.2020) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 02.03.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 10.03.2021 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Wirtschaft | Hydroma Inc. Montreal, Quebec Canada | |||
Mitglied des Aufsichtsrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 19.11.2018 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | INITIUM AG Consulting und Management Schorndorf Deutschland | |||
Mitglied des Beirates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 19.11.2018 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen Land: Deutschland | Institut der deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (iddiw) Frankfurt/Main Deutschland | |||
Mitglied des Beirates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 19.11.2018 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Institute for Cultural Diplomacy e.V. (ICD) Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Aufsichtsrates (bis 17.09.2019) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 15.12.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 11.06.2020 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen Land: Deutschland | Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH Stuttgart Deutschland | |||
Vorsitzender des Beirates (bis 31.05.2020) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 06.02.2018 Letzte Änderung am Datensatz: 03.01.2019 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Energie Land: Deutschland | KEST GmbH Ratingen Deutschland | |||
Geschäftsführer DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 18.12.2018 Letzte Änderung am Datensatz: 18.06.2019 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Sport, Freizeit und Tourismus, Tourismus Land: Deutschland | Klippenhaus SL Capdepera Spanien | |||
Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.12.2014) Einkommen im Jahr 2013 (Nachtrag zur 17. Wahlperiode) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 08.12.2017 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Energie, Wirtschaft Land: Deutschland | Kofler Energies Power AG Berlin Deutschland | einmalig | 7.000 € bis 15.000 € | |
Mitglied des Aufsichtsrates (bis 31.12.2014) Einkommen im Jahr 2014 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 08.12.2017 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Energie, Wirtschaft Land: Deutschland | Kofler Energies Power AG Berlin Deutschland | einmalig | 15.000 € bis 30.000 € | |
Beisitzer im Rechtsausschuss DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 19.11.2018 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Kultur Land: Deutschland | Landesverband Württembergischer Karnevalvereine e.V. 1958 Stuttgart Deutschland | |||
Mitglied des Beirates (bis 31.12.2019) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 29.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 19.11.2018 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben Land: Deutschland | Leadvise Region Mitte GmbH Darmstadt Deutschland | |||
Mitglied des Beirates (bis 31.12.2019) Einkommen im Jahr 2019 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 15.12.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 02.03.2020 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik, Wirtschaft Land: Deutschland | Leadvise Reply GmbH Darmstadt Deutschland | einmalig | 15.000 € bis 30.000 € |