Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum | Interval Absteigend sortieren | Einkommen |
---|---|---|---|---|
Mitglied des Gouverneursrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen | Asiatische Entwicklungsbank (ADB) Manila Philippinen | |||
Mitglied des Aufsichtsrates (ab 24.05.2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Köln Deutschland | |||
Mitglied des Prüfungsausschusses DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Köln Deutschland | |||
Mitglied des Gouverneursrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen | Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) Washington D.C. USA | |||
Mitglied des Gouverneursrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen | Internationale Investmentgesellschaft (IDB) Washington D.C. USA | |||
Mitglied im Kreis der Herausgeber DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen | spw-Verlag/Redaktion GmbH Dortmund Deutschland | |||
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates von One Health DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Beirates, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 24.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen Land: Deutschland | Atlantische Initiative e.V. Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Risiko- und Kreditausschusses (RKA) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt/Main Deutschland | |||
Stellv. Vorsitzender DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 24.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 19.11.2018 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Entwicklungspolitik Land: Deutschland | Forum eine Welt e.V. Berlin Deutschland | |||
Ko-Vorsitzender, ehrenamtlich (ab 09.11.2021) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 14.02.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen | Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 (aktuell) Erfasst am: 24.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 14.02.2023 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung Hamburg Deutschland |